Vorsitzende/r |
Manuela Mahnke | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Bürgermeisterin / Vorsitzende | Bürgermeisterin / Vorsitzende | 21.10.2015 | | von 21.10.2015 |
Peter Amadeus Schneider | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister / Vorsitzender | Bürgermeister / Vorsitzender | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 |
Ratsmitglieder |
Dr. Julian Allendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.03.2020 | | von 12.03.2020 |
Vural Bahceci | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.05.2016 | | von 24.05.2016 |
Silke Beckhaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 27.02.2020 | bis 27.02.2020 |
Jan-Marvin Beyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2016 | bis 31.12.2016 |
Sigrid Bürger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.04.2015 | 29.02.2016 | von 01.04.2015 bis 29.02.2016 |
Hermann Büßing | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Richard Dammann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2016 | | von 01.09.2016 |
Wolfgang Danziger | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.09.2018 | | von 14.09.2018 |
Günter Dieker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 |
Dr. Susanne Diekmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | 01.05.2019 | | von 01.05.2019 |
Valerie Fender | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.11.2016 | bis 30.11.2016 |
Josef Flögel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.03.2015 | bis 31.03.2015 |
Manfred Gausebeck | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Martin Gesmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
Dr. Martin Geuking | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 08.09.2015 | bis 08.09.2015 |
Norbert Gosekuhl | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.05.2019 | | von 14.05.2019 |
Margarete Große Wiesmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Gerd Grzeschik | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2015 | bis 31.12.2015 |
Wolf Haase | SPD | SPD Ratsmitglied / 1. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 1. Stellv. Bürgermeister | | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 |
Wolf Haase | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 |
Karl Hauk-Zumbülte | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 |
Karl Hauk-Zumbülte | UBG | UBG Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 |
Moritz Hegemann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.08.2016 | bis 31.08.2016 |
Brigitte Hidding | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.01.2016 | | von 18.01.2016 |
Stephan Hofacker | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 21.02.2018 | bis 21.02.2018 |
Stephan Hofacker | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.02.2018 | 22.04.2018 | von 22.02.2018 bis 22.04.2018 |
Stephan Hofacker | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.04.2018 | 22.04.2018 | von 24.04.2018 bis 22.04.2018 |
Stephan Hofacker | ÖLiN | ÖLiN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.04.2018 | | von 24.04.2018 |
Alfred Hübner | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 05.10.2015 | bis 05.10.2015 |
Thomas Hülsken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Ludger Jaxy | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 21.02.2018 | bis 21.02.2018 |
Ludger Jaxy | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.02.2018 | 22.04.2018 | von 22.02.2018 bis 22.04.2018 |
Ludger Jaxy | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.04.2018 | 22.04.2018 | von 24.04.2018 bis 22.04.2018 |
Ludger Jaxy | ÖLiN | ÖLiN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.04.2018 | | von 24.04.2018 |
Juergen Jendroska | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.08.2017 | bis 31.08.2017 |
Jürgen Jendroska | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2017 | | von 01.09.2017 |
Claudia Jürgens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 |
Brigitte Kleinschmidt | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Stefan Kohaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2016 | 30.04.2019 | von 01.03.2016 bis 30.04.2019 |
Paul Leufke | CDU | CDU Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeister | | 01.01.2018 | bis 01.01.2018 |
Paul Leufke | CDU | CDU Ratsmitglied / 1. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 1. Stellv. Bürgermeister | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 |
Volker Ludwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Markus Lunau | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
Heinz Mentrup | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Sascha Michalek | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 15.05.2016 | bis 15.05.2016 |
Heinz Niederschmidt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.04.2019 | bis 30.04.2019 |
Klaus Overesch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Roswitha Roeing-Franke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Christian Rose | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 |
Hartmut Rulle | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Rudolf Sänger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 20.09.2016 | bis 20.09.2016 |
Georg Schulze Bisping | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Udo Strebel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2016 | 31.07.2018 | von 01.12.2016 bis 31.07.2018 |
Klaus Teichmann | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Jutta Tiefenbach | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Friedhelm Timpert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Martin Uphoff | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 28.05.2019 | bis 28.05.2019 |
Martin Uphoff | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.05.2019 | 03.06.2019 | von 29.05.2019 bis 03.06.2019 |
Martin Uphoff | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.06.2019 | | von 04.06.2019 |
Marco Upmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.09.2016 | | von 20.09.2016 |
Jan Van de Vyle | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.10.2015 | | von 22.10.2015 |
Herbert van Stein | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Michael Volbers | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Helmut Walter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Andreas Winkler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.06.2019 | bis 12.06.2019 |
Markus Wrobel | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2015 | | von 21.10.2015 |