Vorsitzende/r |
Wolf Haase | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 01.01.2001 | | von 01.01.2001 |
Ratsmitglieder |
Thomas Höcker | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Alfred Hübner | UBG | UBG stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Thomas Hülsken | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Norbert Kummann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Sachkundige/r Bürger/in |
Horst Imholt | UBG | UBG sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.09.2004 | | von 26.09.2004 |
Roswitha Roeing-Franke | CDU | CDU sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | | | |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Michael Groß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
|
Bernard Aldenborg | CDU | CDU sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Henrik Bröckelmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Richard Dammann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Walter Feldmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Horst Imholt | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Stefan Kohaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.09.2004 | | von 26.09.2004 |
Christa Mehwald | - | - sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Bernhard Mensing | - | - stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 11.04.2000 | | von 11.04.2000 |
Renate Möllers | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.01.2002 | 31.12.2003 | von 22.01.2002 bis 31.12.2003 |
Ursula Reimann | UBG | UBG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Hartmut Rulle | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 17.09.2002 | 26.09.2004 | von 17.09.2002 bis 26.09.2004 |
Heinrich Rütering | Teilhabebeauftragter | Teilhabebeauftragter Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2001 | | von 01.01.2001 |
Dr. Christian Schulze Pellengahr | CDU | CDU sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.09.2004 | | von 26.09.2004 |
Josef Schulze Tilling | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2001 | | von 01.01.2001 |
Christian Schürmann | - | - stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Erich Strobel | SPD | SPD stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Klaus Teichmann | UBG | UBG sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Norbert Wienke | - | - sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 31.10.2000 | 26.09.2004 | von 31.10.2000 bis 26.09.2004 |
Hubert Wilmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2004 | | von 26.09.2004 |