Ratsmitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.1999 | | von 01.10.1999 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | | von 01.10.1999 |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | | | |
|
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.02.2004 | 30.09.2003 | von 17.02.2004 bis 30.09.2003 |