|
Werksausschuss | SPD | SPD stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 26.10.1999 | 26.09.2004 | von 26.10.1999 bis 26.09.2004 |
Beisitzer |
Wahlausschuss | SPD | SPD Beisitzer | Beisitzer | 19.09.2012 | 31.10.2020 | von 19.09.2012 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.10.2013 | 31.05.2014 | von 16.10.2013 bis 31.05.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.05.2012 | 31.10.2020 | von 31.05.2012 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.10.2021 | | von 05.10.2021 |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 03.11.2011 | von 21.10.2009 bis 03.11.2011 |
Fraktion SPD | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 04.11.2011 | 31.03.2012 | von 04.11.2011 bis 31.03.2012 |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.04.2012 | 02.02.2018 | von 01.04.2012 bis 02.02.2018 |
Fraktion SPD | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 03.02.2018 | 31.10.2020 | von 03.02.2018 bis 31.10.2020 |
Fraktion SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 31.08.2021 | von 01.11.2020 bis 31.08.2021 |
Fraktion SPD | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 |
|
Fraktion SPD | SPD | SPD sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 01.10.1999 | 26.09.2004 | von 01.10.1999 bis 26.09.2004 |
Ratsmitglieder |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.2019 | 31.10.2020 | von 01.10.2019 bis 31.10.2020 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Betriebsausschuss | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Ausschuss Umwelt und Mobilität | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Ausschuss Planen und Bauen | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Vorsitzende/r |
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2009 | 30.05.2012 | von 03.11.2009 bis 30.05.2012 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Ausschuss Bildung und Soziales | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |