Sachkundige/r Bürger/in |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Sachkundige/r Bürger/in |
Ausschuss für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit | CDU | CDU sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 01.06.2014 | 02.11.2020 | von 01.06.2014 bis 02.11.2020 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Ausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |