Ratsmitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2009 | 31.12.2012 | von 04.11.2009 bis 31.12.2012 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Beisitzer |
Wahlausschuss | FDP | FDP Beisitzer | Beisitzer | 22.04.2008 | | von 22.04.2008 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 |
Ratsmitglieder |
Rat | FDP | FDP Ratsmitglied / 3. Stellv. Bürgermeister | Ratsmitglied / 3. Stellv. Bürgermeister | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | | von 01.10.1999 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | | von 26.10.1999 |
Fraktion FDP | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.10.2004 | | von 01.10.2004 |
Betriebsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 27.10.2015 | von 01.06.2014 bis 27.10.2015 |
Betriebsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Ausschuss Umwelt und Mobilität | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss Planen und Bauen | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.10.2015 | 02.11.2020 | von 27.10.2015 bis 02.11.2020 |