Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Ausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 15.05.2024 | | von 15.05.2024 |
Ratsmitglieder |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2010 | 31.05.2014 | von 02.11.2010 bis 31.05.2014 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 15.05.2024 | | von 15.05.2024 |
Ausschuss Planen und Bauen | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 15.05.2024 | | von 15.05.2024 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 15.05.2024 | | von 15.05.2024 |
Ratsmitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.10.2010 | 31.05.2014 | von 16.10.2010 bis 31.05.2014 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fraktion CDU | CDU | CDU stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 15.05.2024 | | von 15.05.2024 |
Ratsmitglieder |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.09.2010 | 31.05.2014 | von 16.09.2010 bis 31.05.2014 |