Ratsmitglieder |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2004 | 02.11.2020 | von 16.11.2004 bis 02.11.2020 |
Ausschuss Planen und Bauen | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss Umwelt und Mobilität | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Betriebsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Fraktion FDP | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.10.2004 | 08.09.2015 | von 01.10.2004 bis 08.09.2015 |
Fraktion FDP | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Rat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 08.09.2015 | von 01.10.2004 bis 08.09.2015 |
Rat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Vorsitzende/r |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ratsmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2009 | 08.09.2015 | von 03.11.2009 bis 08.09.2015 |
Stellvertr. Ausschussmitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |