Ratsmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | UBG | UBG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rat | UBG | UBG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fraktion UBG | UBG | UBG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige/r Bürger/in |
Fraktion UBG | UBG | UBG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Fraktion UBG | UBG | UBG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.07.2012 | 31.05.2014 | von 03.07.2012 bis 31.05.2014 |
Betriebsausschuss | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 23.02.2022 | | von 23.02.2022 |
Ausschuss Umwelt und Mobilität | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Sachkundige/r Bürger/in |
Ausschuss Planen und Bauen | UBG | UBG sachk. Bürger/in | sachk. Bürger/in | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 23.02.2022 | | von 23.02.2022 |
Ratsmitglieder |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | UBG | UBG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 15.12.2015 | von 01.06.2014 bis 15.12.2015 |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | UBG | UBG stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 15.12.2015 | 31.10.2020 | von 15.12.2015 bis 31.10.2020 |
Stellvertr. sachk. Bürger/in |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 03.07.2012 | 31.05.2014 | von 03.07.2012 bis 31.05.2014 |
Ausschuss Bildung und Soziales | UBG | UBG stellv. sachk. Bürger/in | stellv. sachk. Bürger/in | 23.02.2022 | | von 23.02.2022 |