Vorsitzende/r |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 |
Ratsmitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.10.1994 | 20.09.2016 | von 16.10.1994 bis 20.09.2016 |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.10.1994 | 20.09.2016 | von 16.10.1994 bis 20.09.2016 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.1994 | 02.11.2009 | von 02.11.1994 bis 02.11.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.1994 | 02.11.2009 | von 02.11.1994 bis 02.11.2009 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2006 | 20.09.2016 | von 01.01.2006 bis 20.09.2016 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 20.09.2016 | von 01.06.2014 bis 20.09.2016 |
|
Werksausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.01.2001 | 26.09.2004 | von 01.01.2001 bis 26.09.2004 |
Werksausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2004 | 31.12.2005 | von 26.09.2004 bis 31.12.2005 |